Boris Rebsamen
domicilié à Niederglatt, de Wald (ZH) Mandats actifs: Sehstern-Optik GmbH Connecté à: Daniel Christen, Giovanni Greco Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Boris Rebsamen" à jour.Vous suivez maintenant "Boris Rebsamen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Boris Rebsamen" à jour.Vous suivez maintenant "Boris Rebsamen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Boris Rebsamen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Boris Rebsamen
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Boris Rebsamen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Boris Rebsamen
Numéro de publication: 1235011, Registre du commerce Argovie, (400)
Sehstern Optik GmbH Neuenhof, in Neuenhof, CHE-109.852.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2013, Publ. 1001237).
Firma neu:
Sehstern Optik GmbH Neuenhof in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Boris Rebsamen, Zürcherstrasse 1, 8172 Niederglatt ZH. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Kyburg, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Rebsamen, Boris, von Wald ZH, in Niederglatt ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1001237, Registre du commerce Argovie, (400)
Sehstern Optik GmbH Neuenhof, in Neuenhof, CHE-109.852.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009, S. 3, Publ. 5150962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greco, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Kyburg, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rebsamen, Boris, von Wald ZH, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4694218, Registre du commerce Argovie, (400)
Sehstern Optik GmbH Neuenhof, in Neuenhof, CH-400.4.023.908-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2002, S. 1, Publ. 734242).
Statutenänderung:
06.10.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Robert, von Böttstein, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Kyburg, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Greco, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rebsamen, Boris, von Wald ZH, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.