Jerry Ensio Raatikainen
domicilié à Wilen b. Wollerau, de Finlande Mandats actifs: iCEBREAKERS GmbH Connecté à: Peter Albert Tasala Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jerry Ensio Raatikainen" à jour.Vous suivez maintenant "Jerry Ensio Raatikainen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jerry Ensio Raatikainen" à jour.Vous suivez maintenant "Jerry Ensio Raatikainen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jerry Ensio Raatikainen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jerry Ensio Raatikainen
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Jerry Ensio Raatikainen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jerry Ensio Raatikainen
Numéro de publication: HR02-1005974789, Registre du commerce Schwyz, (130)
iCEBREAKERS GmbH, in Wollerau, CHE-253.126.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005662042).
Statutenänderung:
26.02.2024.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Husmattweg 9b, 8832 Wilen b. Wollerau.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raatikainen, Jerry Ensio, finnischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wollerau].
Numéro de publication: HR02-1005662042, Registre du commerce Schwyz, (130)
iCEBREAKERS GmbH, in Wollerau, CHE-253.126.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2022, Publ. 1005601288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Scheel, Henrik, dänischer Staatsangehöriger, in Steinen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Popa, Liviu-Ciprian, rumänischer Staatsangehöriger, in Baia Mare (RO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raatikainen, Jerry Ensio, finnischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tasala, Peter Albert, von Wädenswil, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005601288, Registre du commerce Schwyz, (130)
iCEBREAKERS CONSULTING GmbH, in Wollerau, CHE-253.126.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415562).
Statutenänderung:
03.11.2022.
Firma neu:
iCEBREAKERS GmbH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von Erzeugnissen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten veräussern, kollektive Kapitalanlagen aufsetzen und Liegenschaftengeschäfte tätigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Scheel, Henrik, dänischer Staatsangehöriger, in Steinen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Popa, Liviu-Ciprian, rumänischer Staatsangehöriger, in Baia Mare (RO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Raatikainen, Jerry Ensio, finnischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tasala, Peter Albert, von Wädenswil, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].