Hermann Pfister
domicilié à Schlans, de Trun Mandats actifs: Pro Schlans Connecté à: Markus Leo Kaiser, Urs Oswald Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hermann Pfister" à jour.Vous suivez maintenant "Hermann Pfister".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hermann Pfister" à jour.Vous suivez maintenant "Hermann Pfister".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hermann Pfister
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hermann Pfister
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Hermann Pfister
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hermann Pfister
Numéro de publication: 954675, Registre du commerce Grisons, (350)
Pfister Immobilien AG, in Samedan, CH-350.3.007.870-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 12, Publ. 5724592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Hermann, von Samedan, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Anton, von Samedan, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Curdin, von Samedan, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Cinzia, von Samedan, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6999298, Registre du commerce Grisons, (350)
Pro Schlans, in Trun, CH-350.6.000.151-6, Verein (SHAB Nr. 210 vom 31.10.2003, S. 6, Publ. 1239326).
Statutenänderung:
22.09.2012.
Domizil neu:
c/o Hermann Pfister, Vitg 46, 7168 Schlans.
Zweck neu:
Förderung der Wohnqualität in Schlans, Berücksichtigung der Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der Einwohnerschaft von Schlans, Unterstützung vor allem von Projekten, die von der Bevölkerung getragen werden, Hilfe bei der Organisation und Finanzierung von Projekten im Bereich Wirtschaft, Sport, lokalem Tourismus und Kultur;
setzt sich ferner ein für das Ortsbild von Schlans und fördert nachhaltige Umweltschutz-Projekte in Schlans.
Organisation neu:
[Gestrichene Angabe aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Andreas, von Schlans, in Schlans, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Kaspar, von Glattfelden, in Scherzingen (Münsterlingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister-Casanova, Annamaria, von Schlans, in Schlans, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Hermann, von Trun, in Schlans (Trun), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vincenz, Linus, von Trun, in Rueras (Tujetsch), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Urs, von Winterthur, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5986256, Registre du commerce Zurich, (20)
SV-System AG, in Dietikon, CH-020.3.002.892-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 28, Publ. 5748060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Hermann, von Rüti ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Jörg, Benno, von Domat/Ems, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Marcel, von Speicher, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Pestalozzi, Matthias, von Zürich, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.