Dr. Dirk Pfister
domicilié à Belp, de Allemagne Mandats actifs: SysViva GmbH, BLS Cargo AG Connecté à: Heike Pfister, Nicolas Pierre Michel Gindt, Daniel Stephan Schafer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Dirk Pfister" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Dirk Pfister".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Dirk Pfister" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Dirk Pfister".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dirk Pfister
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dirk Pfister
Autres activités sociales
Transport ferroviaire de personnes et marchandises
Autres activités sociales
Transport ferroviaire de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Dirk Pfister
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dirk Pfister
Numéro de publication: HR02-1005647063, Registre du commerce Berne, (36)
SysViva GmbH, in Belp, CHE-461.535.278, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, S.0, Publ. 1648819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urmoneit, Imke, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Belp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Pfister, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Belp, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5949776, Registre du commerce Soleure, (241)
RAlpin AG, in Olten, CH-035.3.029.219-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2009, S. 14, Publ. 5268600).
Statutenänderung:
10.06.2010, 26.11.2010.
Zweck neu:
Entwicklung, Betrieb und Vermarktung der rollenden Autobahn im alpenquerenden Verkehr. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 4'530'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'530'000.00.
Aktien neu:
4'530 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macagno, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Torino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wittlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melloni, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Savona (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buser, Bettina, von Diegten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4572126, Registre du commerce Soleure, (241)
RAlpin AG, in Olten, CH-035.3.029.219-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2007, S. 14, Publ. 3867384).
Statutenänderung:
10.06.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Obersiggenthal, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cosola, Dr. Oronzo, italienischer Staatsangehöriger, in Trieste (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tommasini, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guillelmon, Bernard, von Nyon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Macagno, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Torino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wittlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.