Ulysse Pfammatter
domicilié à Niederwangen, de Eischoll Mandats actifs: Stiftung der Bärner Fischer zur Förderung des Fisch- und Krebsbestandes Connecté à: Christoph Scherer, Heinz Burren, Marco Fischer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulysse Pfammatter" à jour.Vous suivez maintenant "Ulysse Pfammatter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulysse Pfammatter" à jour.Vous suivez maintenant "Ulysse Pfammatter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ulysse Pfammatter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ulysse Pfammatter
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Ulysse Pfammatter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ulysse Pfammatter
Numéro de publication: HR02-1005829703, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für die Förderung des Fischbestandes im Gebiet der Fischerei-Pachtvereinigung Bern und Umgebung, in Bern, CHE-110.590.495, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3569897).
Name neu:
Stiftung für die Förderung des Fischbestandes im Gebiet der Fischerei-Pachtvereinigung Bern und Umgebung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Direktion für Inneres und Justiz vom 26.04.2023 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lussi, Nikolaus, von Stans, in Kehrsatz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Martin, von Guggisberg, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfammatter, Ulysse, von Eischoll, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Markus, von Trubschachen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barozzi, William, von Basel, in Thörishaus (Köniz), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005435427, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung der Bärner Fischer zur Förderung des Fisch- und Krebsbestandes, in Köniz, CHE-110.368.459, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3876005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Stephan, von Langnau im Emmental, in Galmiz, Mitglied und Kassier des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kripahle, Heinz, von Seeberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfammatter, Ulysse, von Eischoll, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Präsident des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scherer, Christoph, von Killwangen, in Stettlen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burren, Heinz, von Köniz, in Köniz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fischer, Marco, von St. Stephan, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3876005, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung der Bärner Fischer zur Förderung des Fisch- und Krebsbestandes, in Bern, CHE-110.368.459, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618304).
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o Ulysse Pfammatter, Wangentalstrasse 39, 3172 Niederwangen b. Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Walter genannt Walo, von Langnau im Emmental, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Markus, von Thierachern, in Niederscherli (Köniz), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Eduard, von Köniz, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Stephan, von Langnau im Emmental, in Galmiz, Mitglied und Kassier des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfammatter, Ulysse, von Eischoll, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Christoph, von Killwangen, in Stettlen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
ATO Treuhand AG (CHE-107.809.581), in Bern, Revisionsstelle [bisher: ATO Treuhand AG (CH.035.3.001.307-6)].