Ignaz Peter
domicilié à Schenkon, de Sursee et Neuenkirch Mandats actifs: COSCOM GmbH, Convicta Treuhand AG et plus Connecté à: Julia Klingspor, Verena Schechner, Adrian Markus Nussbaum et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ignaz Peter" à jour.Vous suivez maintenant "Ignaz Peter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ignaz Peter" à jour.Vous suivez maintenant "Ignaz Peter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ignaz Peter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ignaz Peter
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Services fiduciaires
Commerce de produits informatiques et de communication
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Services fiduciaires
Commerce de produits informatiques et de communication
Personnes privées avec le nom Ignaz Peter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ignaz Peter
Numéro de publication: HR02-1005587310, Registre du commerce Lucerne, (100)
COSCOM GmbH, in Neuenkirch, CHE-104.834.393, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2016, S.0, Publ. 2617571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schechner, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhöring (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Ignaz, von Sursee, in Schenkon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Klingspor, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Steinhöring (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Schechner, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Ebersberg (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005302861, Registre du commerce Lucerne, (100)
Convicta Treuhand AG, in Hochdorf, CHE-113.983.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228284).
Statutenänderung:
23.09.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer, Thomas, von Hochdorf, in Rothenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Stefan Anton, von Kriens, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bussmann, Anton, von Ruswil, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Nussbaum, Adrian Markus, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Peter, Ignaz, von Sursee und Neuenkirch, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egli, Markus Alphons, von Schötz, in Schötz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küchler-Peter, Angela, von Kriens, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2663519, Registre du commerce Lucerne, (100)
CONVISA & WEHRLI AG, in Luzern, CHE-110.365.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626707).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Anton, von Ruswil, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Wehrli oder mit Gabriela Wehrli;
Peter, Ignaz, von Sursee und Neuenkirch, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Wehrli oder mit Gabriela Wehrli.