Klaus Ernst Maria Peretti
domicilié à Zollikon, de Cazis Mandats actifs: Perettis Consulting GmbH Connecté à: Susanne Peretti Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Ernst Maria Peretti" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Ernst Maria Peretti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Ernst Maria Peretti" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Ernst Maria Peretti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Klaus Ernst Maria Peretti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Klaus Ernst Maria Peretti
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Klaus Ernst Maria Peretti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Klaus Ernst Maria Peretti
Numéro de publication: HR02-1005170883, Registre du commerce Zurich, (20)
Kessler & Co AG, in Zürich, CHE-105.945.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peretti, Klaus, von Cazis, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernandez Rodriguez, René, spanischer Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kloos, Michael, von Walkringen, in Egnach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Quinz, Sandro, von Fischingen, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 7045412, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung 'Blind-Liecht', in Zürich, CH-020.7.000.638-1, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2012, Publ. 6792080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peretti, Klaus, von Cazis, in Zollikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoby, Jean-Pierre, von Zürich und Vilters-Wangs, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hoby, Jean-Piere, von Zürich, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Kohli, Bruno, von Zürich und Gsteig, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6581540, Registre du commerce Zoug, (170)
Susanne Peretti Coaching & Beratung GmbH, in Baar, CH-170.4.011.079-9, Lindenstrasse 16, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2012.
Zweck:
Erbringung von Coaching- und Beratungsdienstleistungen für Firmen und Einzelpersonen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Susanne Peretti Coaching und Beratung, in Baar, gemäss Vertrag vom 15.02.2012 und Übernahmebilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 46'380.51 und Passiven von CHF 0.00, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 26'380.51 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 15.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Peretti, Susanne, von Hombrechtikon, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Peretti, Klaus Ernst Maria, von Cazis, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.