Michael Pellet
domicilié à Füllinsdorf, de Rechthalten Mandats actifs: KOPPELMANN AG Connecté à: Stephanie Bayer-Frei Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Pellet" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Pellet".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Pellet" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Pellet".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michael Pellet
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michael Pellet
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Michael Pellet
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michael Pellet
Numéro de publication: HR02-1006049861, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Koppelmann Optik Holding GmbH, in Liestal, CHE-359.227.708, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756933).
Statutenänderung:
28.05.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 2'670'908.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 281'800.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
KOPPELMANN AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Betrieb eines Geschäftes für Brillenoptik und Kontaktlinsen sowie Akustik. Erbringen von Dienstleistungen sowie Handel mit Produkten der Augenoptik und der Optometrie sowie der Akustik. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann insbesondere auch Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00.
Aktien neu:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bayer-Frei, Stephanie, von Liestal, in Wintersingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberdorf (BL), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pellet, Michael, von Rechthalten, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter Haller Treuhand AG (CHE-107.796.961), in Magden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3106497, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
KOPPELMANN OPTIK AG, in Liestal, CHE-105.980.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6433886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier Treuhand AG (CH-280.3.915.131-5), in Pratteln, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellet, Michael, von Rechthalten, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Augustin-Koppelmann, Albert, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bayer, Stephanie, von Bubendorf, in Wintersingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberdorf (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-390.495.663), in Magden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6845136, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Koppelmann Sissach AG, in Sissach, CH-280.3.016.128-2, Hauptstrasse 93, 4450 Sissach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.09.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Augenoptik- und Hörakustikfachgeschäfts, insbesondere den Verkauf von Brillen, Kontaktlinsen, Instrumenten, Sehhilfen für Sehschwache sowie den Verkauf von Hörgeräten und die professionelle Hörberatung für Hörschwache. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, unter dem Vorbehalt der für Ausländer geltenden Beschränkungen, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.09.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pellet, Michael, von Rechthalten, in Füllinsdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayer-Frei, Stephanie, von Bubendorf, in Oberdorf BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.