Massimo Paris
domicilié à Rafz, de Italie Mandats actifs: Keller Zargen AG Connecté à: Dorothee Rosanne Auwärter Lanter, Dominic Wilm Herbers Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Massimo Paris" à jour.Vous suivez maintenant "Massimo Paris".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Massimo Paris" à jour.Vous suivez maintenant "Massimo Paris".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Massimo Paris
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Massimo Paris
Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures
Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures
Personnes privées avec le nom Massimo Paris
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Massimo Paris
Numéro de publication: 2580539, Registre du commerce Zurich, (20)
Verband Schweizerische Türenbranche, in Bachenbülach, CHE-104.034.926, Verein (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6561832). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jim, von Fischbach, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6595268, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 8449 vom 06.03.2012. Keller Zargen AG, in Elgg, CH-020.3.020.761-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, S. 0, Publ. 6586976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6586976, Registre du commerce Zurich, (20)
Keller Zargen AG, in Elgg, CH-020.3.020.761-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 28, Publ. 4890768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Martin, von Schongau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG (CH-320.3.013.457-9), in Altstätten, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG].