Herbert Ospelt
domicilié à Vaduz, de Liechtenstein Mandats actifs: FAMOS ANSTALT Connecté à: Alexander Ospelt, Alexander Wolfgang Ospelt Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Herbert Ospelt" à jour.Vous suivez maintenant "Herbert Ospelt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Herbert Ospelt" à jour.Vous suivez maintenant "Herbert Ospelt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Herbert Ospelt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Herbert Ospelt
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Herbert Ospelt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Herbert Ospelt
Numéro de publication: 4340976, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Heuwiese GmbH, in Wartau, CH-320.4.040.817-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2005, S. 11, Publ. 2785638).
Firma neu:
Heuwiese GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.02.2008 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Peter Knaus, Treuhand- und Revisionsbüro, alte Speicherstrasse, 9053 Teufen.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Ospelt, Herbert, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (FL), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ospelt, Blanca, liechtensteinische Staatsangehörige, in Vaduz (FL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, CHF 1'000.--];
Knaus, Peter, von Hemberg, in Teufen AR, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].
Numéro de publication: 3864670, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pizoler Fleisch- und Teigwaren-Spezialitäten AG, in Sargans, CH-320.3.021.496-2, Herstellung und Vertrieb von Spezialitäten der Lebensmittelbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 30.06.2003, S. 12, Publ. 1056830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ospelt, Herbert, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (FL), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fürer, Alex, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaus, Peter, von Hemberg, in Teufen AR, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Heuwiese GmbH, in Wartau, Hauptstrasse, 9476 Weite, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.5.1996.
Zweck:
Herstellung, Vetrieb sowie Handel von Lebensmitteln aller Art;
die Gesellschaft kann Liegenschaften und Beteiligungen erwerben.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ospelt, Blanca, liechtensteinische Staatsangehörige, in Vaduz (FL), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.1000;
Hospiz Anstalt, in Vaduz (FL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von Fr.19000;
De Pizzol, Jürg, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ospelt, Herbert, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (FL), mit Einzelunterschrift.