Michel Bruno Orsinger
domicilié à Bursinel, de Diessenhofen et Bursinel Mandats actifs: Preci Health SA, Neo Medical SA et plus Connecté à: Craig Richard Cook, Lucien André Christian Vouillamoz, Patrick Berdoz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Bruno Orsinger" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Bruno Orsinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Bruno Orsinger" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Bruno Orsinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michel Bruno Orsinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michel Bruno Orsinger
Recherche et développement
Fabrication des produits médicaux
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Recherche et développement
Fabrication des produits médicaux
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Michel Bruno Orsinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michel Bruno Orsinger
Numéro de publication: HR02-1004948590, Registre du commerce Grisons, (350)
AO Invest AG, in Chur, CHE-254.915.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orsinger, Michel, von Diessenhofen, in Bursinel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchbinder, Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Scarsdale, New York (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Beat Roland, von Herisau, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ries, Dr. Gerhard, von Nenzlingen, in Nenzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziv, Amitai, israelischer Staatsangehöriger, in Kiryat-Ono (IL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cooper, Craig, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmeyer, Christoph, von Oberburg, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann Timmings, Irene, von Waldkirch, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Eigenmann-Timmings, Irene, in Echichens, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann, Heinrich, von Langnau im Emmental, in Flurlingen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004478982, Registre du commerce Jura, (670)
Geosatis SA, à Le Noirmont, CHE-314.332.639, société anonyme (No. FOSC 80 du 26.04.2018, Publ. 4196773).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Orsinger, Michel Bruno, de Diessenhofen, à Bursinel, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3809687, Registre du commerce Jura, (670)
Geosatis SA, à Le Noirmont, CHE-314.332.639, société anonyme (No. FOSC 145 du 28.07.2017, Publ. 3672559).
Modification des statuts:
30.06.2017.
Nouveaux faits qualifiés:
Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 16.12.2015). [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 16.12.2015. Pour les détails, voir les statuts]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 30.06.2017. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 18.11.2014) par décision du 30.06.2017. Pour les détails, voir les statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Donzé, Gérard Alfred, de Les Breuleux, à Le Roselet (Les Breuleux), membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Achache, José Jérôme, ressortissant français, à Chêne-Bougeries, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Dassault, Laurent René, ressortissant français, à Paris (FR), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Fernandes Demétrio, José Carlos, ressortissant portugais, à Les Emibois (Muriaux), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Lucien, Eric François André, ressortissant français, à Châtel-St-Denis (Châtel-Saint-Denis), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Orsinger, Michel Bruno, de Diessenhofen, à Bursinel, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.