Felix Oesch
domicilié à Meilen, de Oberlangenegg Mandats actifs: Oesch Gastro Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Oesch" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Oesch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Oesch" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Oesch".
|
|
Felix Oesch
domicilié à Zürich, de Balgach Mandats actifs: iundus GmbH Connecté à: Maia Verena Engeli, Andreas Wenzler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Oesch" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Oesch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Oesch" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Oesch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Felix Oesch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Felix Oesch
Exploiter des etablissement de restauration
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploiter des etablissement de restauration
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Felix Oesch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Felix Oesch
Numéro de publication: HR01-1006126098, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
WDW GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-151.633.848, Hanfländerstrasse 42, 8645 Jona, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.09.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Gründung, den Erwerb und das Halten von Beteiligungen sowie die Unterstützung und Veräusserung von Gesellschaften, die direkte oder indirekte Kapitalanlage in Liegenschaften und Grundstücke, deren Entwicklung, Erwerb, Halten und Verkauf, und/oder die Beteiligung an Immobiliengesellschaften und die damit verbundene Erzielung von Erträgen und/oder Kapitalgewinnen, sowie den Kauf, Verkauf und das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, deren Verwaltung und Finanzierung. Sie kann Investitionen sowohl in private oder kotierte Einzelgesellschaften als auch in andere Investmentvehikel tätigen, sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Marken, Patente, gewerbliche Schutzrechte und Know-how, andere Immaterialgüterrechte wie Erfindungspatente, gewerbliche Muster und Modelle, Fabrik- und Handelsmarken erwerben, halten, lizenzieren und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.09.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Oesch, Felix, von Balgach, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1006011984, Registre du commerce Schwyz, (130)
Novasina AG, in Lachen, CHE-113.389.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi, Markus, von Chiasso, in Mettmenstetten, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Felix Simon, von Balgach, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006005727, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Barbara Schmidt Oesch GmbH, bisher in Kriens, CHE-114.144.060, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758212).
Statutenänderung:
12.03.2024.
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Salmsacherstrasse 13, 8590 Romanshorn.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung Systemischer und Lösungsorientierter Interventionen und Lösungen in der Beratung und Lehre. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt Oesch, Barbara Dorothea, von Riehen, in Romanshorn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Schmidt Oesch, Barbara, in Luzern (Kriens)];
Oesch, Felix Hermann, von Balgach, in Romanshorn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Oesch, Felix, in Luzern (Kriens)].