Sarah Linda Nyffeler
domicilié à Herrliberg, de Huttwil Mandats actifs: pineapple & friends GmbH in Liquidation, foenix marketing & communication GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sarah Linda Nyffeler" à jour.Vous suivez maintenant "Sarah Linda Nyffeler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sarah Linda Nyffeler" à jour.Vous suivez maintenant "Sarah Linda Nyffeler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sarah Linda Nyffeler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sarah Linda Nyffeler
Service concernant conseil PR
Services de publicité
Service concernant conseil PR
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Sarah Linda Nyffeler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sarah Linda Nyffeler
Numéro de publication: HR02-1006094629, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung SAKK, in Bern, CHE-110.298.155, Verein (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815596).
Statutenänderung:
25.06.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Hans Rudolf Dr., von Aarau, in Bolligen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hedayat, Neda Dr., von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler, Sarah Linda, von Huttwil, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Corinne Dr., von Gondiswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006026117, Registre du commerce Zurich, (20)
pineapple & friends GmbH, in Herrliberg, CHE-402.077.725, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311137).
Firma neu:
pineapple & friends GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffeler, Sarah Linda, von Huttwil, in Herrliberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005815596, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung, in Bern, CHE-110.298.155, Verein (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686642).
Statutenänderung:
10.05.2023.
Name neu:
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung SAKK.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer SAKK) (Gruppo Svizzero di Ricerca Clinica sul Cancro SAKK) (Swiss Group for Clinical Cancer Research SAKK).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maddox, Charlotte Dr., dänische Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Charles, Roch-Philippe Régis Dr., von Noble-Contrée, in Mézières FR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler, Sarah Linda, von Huttwil, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub Schorer, Ursula, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Moosseedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.