Frank Nowak
domicilié à Planegg, de Allemagne Mandats actifs: T-Box SA Connecté à: Markus Bschorer, Willy Maag, Robert Michel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Frank Nowak" à jour.Vous suivez maintenant "Frank Nowak".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Frank Nowak" à jour.Vous suivez maintenant "Frank Nowak".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Frank Nowak
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Frank Nowak
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Frank Nowak
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Frank Nowak
Numéro de publication: 2920255, Registre du commerce Argovie, (400)
Quazhar Lightning Company AG, in Würenlos, CHE-228.309.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, Publ. 2751879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nowak, Frank, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2751879, Registre du commerce Argovie, (400)
Quazhar Lightning Company AG, in Würenlos, CHE-228.309.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2520307).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nowak, Frank, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Alraun, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flück, Daniel, von Brienz (BE), in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2520307, Registre du commerce Argovie, (400)
Quazhar Lightning Company AG, in Würenlos, CHE-228.309.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363347).
Statutenänderung:
23.11.2015.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 [bisher: 20 Inhaberaktien zu CHF 5'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nowak, Frank, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].