Dario Saverio Notaro
domicilié à Zürich, de Malters Mandats actifs: FOOD2050 AG, Kleiner Jung AG et plus Connecté à: Adrian Richard Bernhard Hagenbach, Leopold Walter Weinberg, Christian Kramer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dario Saverio Notaro" à jour.Vous suivez maintenant "Dario Saverio Notaro".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dario Saverio Notaro" à jour.Vous suivez maintenant "Dario Saverio Notaro".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dario Saverio Notaro
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dario Saverio Notaro
Production des comestibles
Production de produits de boulangerie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres services gastronomiques
Services pour les banques et instituts de crédit
Production des comestibles
Production de produits de boulangerie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres services gastronomiques
Services pour les banques et instituts de crédit
Personnes privées avec le nom Dario Saverio Notaro
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dario Saverio Notaro
Numéro de publication: HR02-1006029766, Registre du commerce Zurich, (20)
FOOD2050 AG, in Zürich, CHE-466.300.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005668876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal Santo, Gabriela Margrit, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notaro, Dario, von Malters, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005785257, Registre du commerce Zurich, (20)
Kleiner Jung AG, in Zürich, CHE-210.437.842, Geerenweg 2, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Vertrieb von Backwaren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schwarzenbach, Dr. Andreas, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Jens, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lisser, Raphael, von Richterswil, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notaro, Dario, von Malters, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tischhauser, Yves, von Grabs, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005400741, Registre du commerce Zurich, (20)
Nexenic AG, in Winterthur, CHE-305.727.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913358).
Statutenänderung:
28.01.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 144'992.00 [bisher: CHF 120'829.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 144'992.00 [bisher: CHF 120'829.00].
Aktien neu:
144'992 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 120'829 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Ronco, Christian, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corvaglia, Romeo Saverto, von Uster, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notaro, Dario Saverio, von Malters, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.