Ernst Moy
domicilié à Diessbach b. Büren, de Diessbach bei Büren Mandats actifs: Stuas AG Connecté à: Christoph Rothenbühler, Yann Studer, Rolf Fabian Studer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ernst Moy" à jour.Vous suivez maintenant "Ernst Moy".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ernst Moy" à jour.Vous suivez maintenant "Ernst Moy".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ernst Moy
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ernst Moy
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Ernst Moy
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ernst Moy
Numéro de publication: HR02-1006017477, Registre du commerce Berne, (36)
Stuas AG, in Biel/Bienne, CHE-109.882.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S.6, Publ. 4890852).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moy, Ernst, von Diessbach bei Büren, in Diessbach b. Büren (Diessbach bei Büren), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Rolf, von Wolhusen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rothenbühler, Christoph, von Lützelflüh, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Yann, von Wolhusen, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2259109, Registre du commerce Soleure, (241)
Atlantis Finanz AG, bisher in Biel/Bienne, CHE-100.196.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6157354).
Statutenänderung:
30.06.2015.
Sitz neu:
Lohn-Ammannsegg.
Domizil neu:
Stammbachstrasse 46, 4573 Lohn-Ammannsegg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Rolf, von Wolhusen, in Biel BE (Biel/Bienne), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moy, Ernst, von Diessbach bei Büren, in Diessbach bei Büren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Hanspeter, von Meikirch, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4302504, Registre du commerce Berne, (36)
Atlas Copco (Schweiz) AG, in Studen BE, CH-073.3.000.127-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2007, S. 3, Publ. 4170456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moy, Ernst, von Diessbach bei Büren, in Diessbach bei Büren, mit Kollektivprokura zu zweien.