Julien Mottier
domicilié à Saxon, de Ormont-Dessous Mandats actifs: dogfriendly swiss SNC Connecté à: Alicia Mathilde Mottier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Julien Mottier" à jour.Vous suivez maintenant "Julien Mottier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Julien Mottier" à jour.Vous suivez maintenant "Julien Mottier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Julien Mottier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Julien Mottier
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Julien Mottier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Julien Mottier
Numéro de publication: HR02-1006052807, Registre du commerce Valais, (621)
GMTS Sàrl, à Monthey, CHE-210.065.025, société à responsabilité limitée (No. FOSC 14 du 20.01.2023, Publ. 1005658169).
Modification des statuts:
27.05.2024.
Transformation:
après augmentation du capital social de CHF 70'000.00 par émission de 700 parts sociales de CHF 100.00 souscrites par Diego Galan Quesada et Julien Mottier, la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 27.05.2024 et bilan arrêté au 31.12.2023 présentant des actifs pour CHF 629'161.01 et des passifs à l'égard des tiers de CHF 161'084.09 contre attribution aux associés des 1'000 actions de CHF 100.00.
Nouvelle raison sociale:
GMTS SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 30'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par courrier écrit ou électronique. [biffé: Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mottier, Julien, de Salvan, à Monthey, associé et gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Obrist, Blaise, de Wallbach, à Neuchâtel, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Galan Quesada, Diego, citoyen espagnol, à Saint-Maurice, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1005658169, Registre du commerce Valais, (621)
GMTS Sàrl, à Monthey, CHE-210.065.025, société à responsabilité limitée (No. FOSC 248 du 21.12.2021, Publ. 1005363444).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Services Techniques L. GOLLUT Sàrl (CHE-108.307.862), à Massongex, associée, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Gollut, Christophe David, de Massongex, à Troistorrents, gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Galan Quesada, Diego, citoyen espagnol, à Saint-Maurice, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 240 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 153 parts sociales de CHF 100.00];
Mottier, Julien, de Salvan, à Monthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 60 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 47 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005363444, Registre du commerce Valais, (621)
GMTS Sàrl, à Monthey, CHE-210.065.025, société à responsabilité limitée (No. FOSC 102 du 28.05.2020, Publ. 1004898905).
Inscription ou modification de personne(s):
Galan Quesada, Diego, citoyen espagnol, à Saint-Maurice, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 153 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00];
Mottier, Julien, de Salvan, à Monthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 47 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 100 parts sociales de CHF 100.00];
Services Techniques L. GOLLUT Sàrl (CHE-108.307.862), à Massongex, associée, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Gollut, Christophe David, de Massongex, à Troistorrents, gérant, avec signature collective à deux [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00].