Luzia Moser
domicilié à Fischingen, de Nesslau Mandats actifs: Ohrlabor GmbH Connecté à: Andrea Prevost, Bernhard Meier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luzia Moser" à jour.Vous suivez maintenant "Luzia Moser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luzia Moser" à jour.Vous suivez maintenant "Luzia Moser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Luzia Moser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Luzia Moser
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Luzia Moser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Luzia Moser
Numéro de publication: HR02-1005545456, Registre du commerce Zurich, (20)
Ohrlabor GmbH, in Turbenthal, CHE-116.011.599, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005514842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Luzia, von Nesslau, in Fischingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prevost, Andrea, von Degersheim, in Wald (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4456984, Registre du commerce Argovie, (400)
Wohlfahrtsstiftung der Rotzinger AG, in Kaiseraugst, CH-400.7.000.562-0, Fürsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin und ihre Hinterbliebenen bei Alter, Tod, Invalidität, Krankheit, Unfall und unverschuldeter Notlage,, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2005, S. 2, Publ. 3086998).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Rotzinger AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.10.2007 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Luzia, von Diessbach bei Büren, in Kaiseraugst, Präsidentin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rotzinger, Othmar, von Kaiseraugst, in Rheinfelden, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4317190, Registre du commerce Argovie, (400)
Rotzinger AG, in Kaiseraugst, CH-400.3.000.458-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2007, S. 2, Publ. 4039486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Luzia, von Diessbach bei Büren, in Kaiseraugst, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Martin, von Baden, in Bad Zurzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doess, Philippe, von Genève, in Olsberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberkofler, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Arisdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Philipp, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinfelden (D), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].