Pascal Alain Montandon
domicilié à Bolligen, de Riehen Mandats actifs: JANI Import GmbH, monort architektur gmbh Connecté à: Nicole Chantal Montandon, Ioannis Soumas Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pascal Alain Montandon" à jour.Vous suivez maintenant "Pascal Alain Montandon".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pascal Alain Montandon" à jour.Vous suivez maintenant "Pascal Alain Montandon".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pascal Alain Montandon
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pascal Alain Montandon
Commerce de produits alimentaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce de produits alimentaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Pascal Alain Montandon
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pascal Alain Montandon
Numéro de publication: HR02-1005723680, Registre du commerce Berne, (36)
JANI Import GmbH, in Köniz, CHE-219.438.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004704874).
Statutenänderung:
05.04.2023.
Sitz neu:
Bolligen.
Domizil neu:
Hühnerbühlstrasse 40, 3065 Bolligen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montandon, Eric Jean-Pierre, von Riehen, in Worb, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montandon, Pascal Alain, von Riehen, in Bolligen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Montandon, Pascal, in Liebefeld (Köniz)].
Numéro de publication: HR02-1005682260, Registre du commerce Berne, (36)
monort architektur gmbh, in Köniz, CHE-153.732.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923760).
Statutenänderung:
14.02.2023.
Sitz neu:
Bolligen.
Domizil neu:
Hühnerbühlstrasse 40, 3065 Bolligen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montandon, Pascal Alain, von Riehen, in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Val-de-Travers, Le Locle und Riehen, in Liebefeld (Köniz)].
Numéro de publication: HR02-1004923760, Registre du commerce Berne, (36)
monort architektur gmbh, in Bern, CHE-153.732.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, S.0, Publ. 2150109).
Statutenänderung:
24.06.2020.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Nelkenweg 36, 3097 Liebefeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt alle im Zusammenhang mit einem Architekturbüro stehenden Tätigkeiten. Beratung und Einbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich, insbesondere Ausarbeitung von Immobilienprojekten und deren Ausführung auf eigene und fremde Rechnung, für Kunden in der Schweiz und im Ausland sowie Vermittlung, Vermietung und Finanzierung von Liegenschaften aller Art;
kann Dienstleistungen im Bereich des Möbel und Grafikdesigns erbringen;
kann die Verwaltung von Liegenschaften übernehmen, Liegenschaften, Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen des in- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montandon, Pascal Alain, von Val-de-Travers, Le Locle und Riehen, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bolligen].