Florian Molling
domicilié à Susten, de Oberems Mandats actifs: Raiffeisenbank Region Leuk Genossenschaft Connecté à: Lukas Bayard, Philipp Noti, Nadine Mounir Broccard et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Florian Molling" à jour.Vous suivez maintenant "Florian Molling".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Florian Molling" à jour.Vous suivez maintenant "Florian Molling".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Florian Molling
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Florian Molling
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Florian Molling
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Florian Molling
Numéro de publication: HR02-1004592294, Registre du commerce Valais, (600)
Milchproduzenten-Genossenschaft Susten-Leukergrund, in Leuk, CHE-103.314.843, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 08.08.1997, S.5674).
Statutenänderung:
25.08.2011.
Firma neu:
Milchproduzenten-Genossenschaft Susten-Leukergrund in Liquidation. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.07.2017 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Florian Molling, Feithierenstrasse 149, 3952 Susten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fux, Armand, von Embd, in Leuk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder mit dem Kassier;
Ruckli, Peter, von Malters, in Susten (Leuk), Vizepräsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier;
Theler, Josef, von Ausserberg, in Susten (Leuk), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molling, Florian, von Oberems, in Susten (Leuk), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7015742, Registre du commerce Valais, (600)
Nachtrag des im SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, S. 0, publizierten TR-Eintrages Nr. 1715 vom 27.12.2012Raiffeisenbank Region Leuk Genossenschaft, in Leuk, CH-600.5.000.545-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, S. 0, Publ. 7000076).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molling, Florian, von Oberems, in Susten (Leuk), Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Bankleitung mit Kollektivprokura zu zweien]. .
Numéro de publication: 7000076, Registre du commerce Valais, (600)
Raiffeisenbank Region Leuk Genossenschaft, in Leuk, CH-600.5.000.545-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, S. 0, Publ. 6685188).
Domizil neu:
Sustenstrasse 3, 3952 Susten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Karl, von Turtmann, in Turtmann, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molling, Florian, von Oberems, in Susten (Leuk), Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen].