Dr. Matthias Michlig
domicilié à Schlieren, de Naters Mandats actifs: Michlig Knutti Partner AG Connecté à: Roland Knutti Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Matthias Michlig" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Matthias Michlig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Matthias Michlig" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Matthias Michlig".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Matthias Michlig
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Matthias Michlig
Office de notaire et avocat
Office de notaire et avocat
Personnes privées avec le nom Matthias Michlig
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Matthias Michlig
Numéro de publication: HR02-1005947132, Registre du commerce Zurich, (20)
Pfander-Grieder-Stiftung, in Meilen, CHE-100.649.402, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michlig, Dr. Matthias, von Naters, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caracciolo, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005163388, Registre du commerce Zurich, (20)
Michlig Schmid Partner AG, in Zürich, CHE-409.323.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494074).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Firma neu:
Michlig Knutti Partner AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Michlig Knutti Partner SA) (Michlig Knutti Partner Ltd.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michlig, Dr. Matthias, von Naters, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Knutti, Roland, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004964768, Registre du commerce Zurich, (20)
Pfander-Grieder-Stiftung, in Dübendorf, CHE-100.649.402, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Niklaus, von Gersau, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfander Patruno, Mirjam, von Zürich und Oberwil im Simmental, in Meilen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henzelmann, Erich Walter, von Laupen, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michlig, Dr. Matthias, von Naters, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.