Marcel Metzler
domicilié à Berg SG, de Niederbüren Mandats actifs: MOORE ST. GALLEN AG, Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Connecté à: Marco Baumann, Christian Siebert, Chantal Schwander et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Metzler" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Metzler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Metzler" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Metzler".
|
|
Marcel Metzler
domicilié à Widnau, de Balgach Mandats actifs: a2aConnect AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Metzler" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Metzler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Metzler" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Metzler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marcel Metzler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marcel Metzler
Services fiduciaires
Autre services dans l'éducation
Services fiduciaires
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Marcel Metzler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marcel Metzler
Numéro de publication: HR02-1005573995, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Prontag Technic AG, in Balgach, CHE-109.555.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2022, Publ. 1005473275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzler, Marcel, von Balgach, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005203073, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dr. Rüsch & Dr. Rietmann AG, in St. Gallen, CHE-107.891.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzler, Marcel, von Niederbüren, in Berg SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild-Müller, Gertrud, von Lütisburg, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitschnau, Martin, von Kirchberg (SG), in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Loher, Michael, von Oberriet (SG), in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004775864, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schindler Verwaltungs AG, in Degersheim, CHE-100.048.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770249).
Firma neu:
Schindler Verwaltungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.10.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Vadianstrasse 44, 9000 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Marcel, von Niederbüren, in Berg SG, Liquidator, mit Einzelunterschrift.