Monika Mattmann
domicilié à Hergiswil, de Luzern Mandats actifs: Gemperli Treuhand AG, Henger Treuhand AG et plus Connecté à: Daniel Barmettler, Stephan Franz Heini, Beat Henger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Mattmann" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Mattmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Mattmann" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Mattmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Monika Mattmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Monika Mattmann
Services fiduciaires
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation des autres institutions financières
Services fiduciaires
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Monika Mattmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Monika Mattmann
Numéro de publication: HR02-1006081691, Registre du commerce Obwald, (140)
Gemperli-Treuhand AG Sarnen, in Sarnen, CHE-107.912.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005890938).
Statutenänderung:
05.07.2024.
Firma neu:
Gemperli Treuhand AG.
Domizil neu:
Kernserstrasse 29, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Treuhanddienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gemperli, Gerhard, von Degersheim, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattmann, Monika, von Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006047240, Registre du commerce Zurich, (20)
Henger Treuhand AG, in Wädenswil, CHE-112.412.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2023, Publ. 1005832583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heini, Stephan, von Ruswil, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mattmann, Monika, von Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dümml, Iris, von Muotathal, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Henger, Beat, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vogel Gwerder, Barbara, von Muotathal, in Steinen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: HR02-1005995598, Registre du commerce Lucerne, (100)
Luzerner Kantonalbank AG, in Luzern, CHE-105.845.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005944961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubacher, Silvia, von Gurtnellen, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lipartiti, Sabrina, von Lauenen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lütolf, Daniel, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mattmann, Monika, von Luzern, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Daniela Karin, von Luzern, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tschol, Daniela, von Gurmels];
Röthlin, Mathias, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Eramo Fonte, Paola, italienische Staatsangehörige, in Neuenhof, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fischer, Lukas, von Triengen, in Triengen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kilicaslan, Serpil, türkische Staatsangehörige, in Reinach (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Koch, Manuela, von Kriens und Beckenried, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Künzli, Philip Werner Josef, von Luzern, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Muff, Daniela Andrea, von Sempach, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Portmann, Rafael Paul, von Luzern, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sinanovic, Harun, von Hergiswil (NW), in Hergiswil (NW), mit Kollektivprokura zu zweien;
Vonwil, Kevin, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vouillamoz, Christophe Olivier, von Nendaz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Judith Helene, von Sempach, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Daniel, von Eggiwil, in Ruswil, mit Kollektivprokura zu zweien.