Michel Matti
domicilié à Grund b. Gstaad, de Zweisimmen Mandats actifs: Michel's Kundendienst Inhaber Michel Matti Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Matti" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Matti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Matti" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Matti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michel Matti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michel Matti
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Michel Matti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michel Matti
Numéro de publication: HR01-1004957740, Registre du commerce Berne, (36)
Michel's Kundendienst Inhaber Michel Matti, in Saanen, CHE-131.650.499, Moosfangstrasse 28, 3783 Grund b. Gstaad, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Freelancer im Bereich Zimmererarbeiten, Hoch- und Tiefbau, Industrie und sonstige Dienstleistungen in diesen Bereichen sowie Arbeiten mit verschiedenen Geräten/Maschinen, insbesondere im Bereich Holzverarbeitung, Baggerbetrieb und Schneeräumung.
Eingetragene Personen:
Matti, Michel, von Zweisimmen, in Grund b. Gstaad (Saanen), Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3958295, Registre du commerce Berne, (36)
Sportzentrum Gstaad AG, in Saanen, CHE-101.197.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017, Publ. 3884433).
Statutenänderung:
13.12.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum Buri, Claire-Lise, von Krauchthal und Rougemont, in Rougemont, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matti, Michel, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, André, von Gsteig, in Rougemont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3837895, Registre du commerce Berne, (36)
Gstaad Saanenland Tourismus, in Saanen, CHE-105.797.984, Verein (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2907947).
Statutenänderung:
14.03.2017.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den Berufs- und Fachverbänden, Unternehmen, Veranstaltern und Privaten, die Erhaltung und Förderung des Standorts und des Tourismus im Saanenland im Einklang mit Bevölkerung und Natur. Seine Tätigkeit umfasst insbesondere den Betrieb und Unterhalt der Informations- und Geschäftsstellen, die Gestaltung, Ausführung und Weiterentwicklung der Standortentwicklung und des touristischen Marketings der Region, den Betrieb und den Unterhalt touristischer Infrastrukturen, die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Mitglieder, die Organisation und Unterstützung der Anlässe zur Erfüllung des Vereinszwecks, die Koordination und Unterstützung der dem Vereinszweck entsprechenden Bestrebungen von Dritten, die fachliche Beratung der Mitglieder, der Dorfvorstände, der Gemeinden, der Berufs- und Fachverbände, der Unternehmungen, der Veranstalter und aller am Tourismus beteiligten und interessierten Kreise, die Aus- und Weiterbildung der im Tourismus tätigen Personen. Zur Erreichung seines Zwecks ist der Verein befugt Liegenschaften und Baurechte zu erwerben, Mobilien anzuschaffen oder zu erstellen, sich an Unternehmungen, Vereinen und Stiftungen, usw. zu beteiligen, einzelne Aufgaben an Organisationen abzutreten, sonst alles zu tun, was der Erfüllung seines Zweckes dient.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwenter, Jürg, von Saanen, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofner, Martin, von Fehraltorf, in Gstaad (Saanen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matti, Michel, von Saanen, in Thun, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bommes, Carlo, von Köniz, in Bolligen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epiney, Sébastien, von Anniviers, in Gstaad (Saanen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riggenbach Jenzer, Andrea, von Rünenberg, in Boltigen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoppas, Andreas, von Köniz, in Saanen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].