David Ross Martin
domicilié à London (GB), de Vereinigtes Königreich Mandats actifs: QVC Suisse Finance GmbH, QVC Suisse Holdings GmbH Connecté à: Gerry McEvoy, Aidan James O'Meara, Gerry McEvoy et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Ross Martin" à jour.Vous suivez maintenant "David Ross Martin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Ross Martin" à jour.Vous suivez maintenant "David Ross Martin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de David Ross Martin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de David Ross Martin
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom David Ross Martin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: David Ross Martin
Numéro de publication: HR02-1004526055, Registre du commerce Lucerne, (100)
QVC Suisse Finance GmbH, in Luzern, CHE-424.506.953, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2018, Publ. 3995483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Steven Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, David Ross, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004526056, Registre du commerce Lucerne, (100)
QVC Suisse Holdings GmbH, in Luzern, CHE-209.557.327, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Steven Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, David Ross, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3995483, Registre du commerce Lucerne, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 8699 vom 17.11.2017 QVC Suisse Finance GmbH, in Luzern, CHE-424.506.953, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017, Publ. 3884485).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, David Ross, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: amerikanischer Staatsangehöriger].