Frank Malter
domicilié à Rotkreuz, de Allemagne Mandats actifs: PF.2 GmbH, hm-concept9 Inhaber Frank Malter Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Frank Malter" à jour.Vous suivez maintenant "Frank Malter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Frank Malter" à jour.Vous suivez maintenant "Frank Malter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Frank Malter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Frank Malter
Commerce de produits alimentaires
Services de publicité
Commerce de produits alimentaires
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Frank Malter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Frank Malter
Numéro de publication: HR02-1005440768, Registre du commerce Zoug, (170)
PF.2 GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Pierre, von Buchs (AG), in Pretoria (ZA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005128300, Registre du commerce Zoug, (170)
E valley GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074593).
Statutenänderung:
18.02.2021. 15.03.2021.
Firma neu:
PF.2 GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Vermarktung von organischen Teemischungen und Konsumgütern aus Südafrika und anderen Ländern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lienhard, Pierre, von Buchs (AG), in Pretoria (ZA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4074593, Registre du commerce Zoug, (170)
E valley GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Birkenstrasse 39, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2018.
Zweck:
Vertrieb und Vermarktung von elektronischen Werbeträgern, wie u.a. Video Cards, Vertrieb von kleinformatigen hochauflösenden TFT-Panel im HD und IPS Standard für Business-to-Business Anwendungen, Technikverarbeitung im Video-in-Print, Audio-in-Print und Video-Modulbereich, Vertrieb und Vermarktung von Werbedrucksachen mit Chromosulfat-Karton speziell für Video-Cards.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.