Ruth Luginbühl-Bigler
domicilié à Büren an der Aare, de Muri bei Bern et Aeschi bei Spiez Mandats actifs: Luginbühl Tiernahrung GmbH Connecté à: Peter Luginbühl Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Luginbühl-Bigler" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Luginbühl-Bigler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Luginbühl-Bigler" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Luginbühl-Bigler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ruth Luginbühl-Bigler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ruth Luginbühl-Bigler
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Ruth Luginbühl-Bigler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ruth Luginbühl-Bigler
Numéro de publication: 6208942, Registre du commerce Berne, (36)
Luginbühl Tiernahrung GmbH, in Büren an der Aare, CH-073.4.013.963-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S. 4, Publ. 5733234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingold-Luginbühl, Martina, von Kestenholz, in Bellach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl-Bigler, Ruth, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Luginbühl, Peter, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 880150, Registre du commerce Berne, (36)
Neutherm Service GmbH, in Büren an der Aare, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Haustechnik usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2000, S. 1275).
Statutenänderung:
14.02.2003.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Martina, von Aeschi bei Spiez, in Bellach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Luginbühl, Peter, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Luginbühl, Ulrich, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Luginbühl-Bigler, Ruth, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Numéro de publication: 876060, Registre du commerce Berne, (36)
Luginbühl Tiernahrung GmbH, in Büren an der Aare, Import, Vertrieb und Handel mit Tiernahrung aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2001, S. 9320).
Statutenänderung:
14.02.2003.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Martina, von Aeschi bei Spiez, in Bellach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Luginbühl, Peter, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Luginbühl, Ulrich, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Luginbühl-Bigler, Ruth, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].