Dr. Hubertus Ludwig
domicilié à Sissach, de Gelterkinden Mandats actifs: EHCOR Consult GmbH in Liquidation, IOLSG AG in Liquidation et plus Connecté à: Markus Hugo Weissbach, Anna-Katharina Eisenhart, Beatrice Esther van der Haegen-Graber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Hubertus Ludwig" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Hubertus Ludwig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Hubertus Ludwig" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Hubertus Ludwig".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hubertus Ludwig
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hubertus Ludwig
Exploitation des etablissements généraux de santé
Autres commerces avec des biens divers
Office de notaire et avocat
Autres activités sociales
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Recherche et développement
Exploiter des etablissement de restauration
Transport de personnes et marchandises
Exploitation des etablissements généraux de santé
Autres commerces avec des biens divers
Office de notaire et avocat
Autres activités sociales
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Recherche et développement
Exploiter des etablissement de restauration
Transport de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Hubertus Ludwig
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hubertus Ludwig
Numéro de publication: HR02-1006023450, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
EHCOR Consult GmbH, in Basel, CHE-297.852.953, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004985237).
Firma neu:
EHCOR Consult GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.04.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deschner, Gabriela, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weissbach, Dr. Markus Hugo, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005831162, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IOLSG AG, in St. Gallen, CHE-102.020.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004953033).
Firma neu:
IOLSG AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhart, Anna-Katharina, von Basel, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ludwig, Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CH-280.3.918.834-3)]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numéro de publication: HR02-1005793667, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Ludwig + Partner AG, in Basel, CHE-116.042.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539266).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Haegen-Graber, Beatrice Esther, von Basel, in Münchenstein, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].