Walter Gallus Loser
domicilié à Crans-Montana, de Mosnang Mandats actifs: WL-International Marketing&Tourism Consultant Sàrl, STDC SWISS TOURISM & DEVELOPMENT CONSULTING SARL Connecté à: Fernand Théodule Donnet, Khalid Kamal Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Gallus Loser" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Gallus Loser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Gallus Loser" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Gallus Loser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Gallus Loser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Gallus Loser
Services de publicité
Autres services de réservation
Services de publicité
Autres services de réservation
Personnes privées avec le nom Walter Gallus Loser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Gallus Loser
Numéro de publication: HR02-1004575526, Registre du commerce Valais, (626)
Valais Football Summercups Association, à Sion, CHE-411.422.614, association (No. FOSC 58 du 23.03.2018, Publ. 4131883).
Nouveau nom:
Valais Football Summercups Association en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 28.11.2018.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bruchez, Alexiane, de Bagnes, à Bagnes, membre, sans droit de signature;
Loser, Walter, de Mosnang, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature;
Ortega, Antonio, de Belmont-Broye, à Gurmels, membre, secrétaire, sans droit de signature;
Thurre, Charles Henri, de Saillon, à Saillon, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Biolley, Markus, de Haut-Vully, à Chexbres, membre du comité, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 3578549, Registre du commerce Valais, (626)
Valais Football Summercups Association, à Sion, CHE-411.422.614, association (No. FOSC 64 du 04.04.2016, Publ. 2757883).
Inscription ou modification de personne(s):
Loser, Walter, de Mosnang, à Crans-Montana, membre, sans droit de signature;
Bruchez, Alexiane, de Bagnes, à Bagnes, membre, sans droit de signature.
Numéro de publication: 3266283, Registre du commerce Valais, (626)
WL-International Marketing&Tourism Consultant Sàrl, à Chermignon, CHE-489.508.727, société à responsabilité limitée (No. FOSC 184 du 24.09.2014, Publ. 1730831).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Loser, Walter Gallus, de Mosnang, à Crans-Montana, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Chermignon].