Marco Lorenzetti
domicilié à Otelfingen, de Bedigliora Mandats actifs: Marzetti AG, Lomaris AG in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Lorenzetti" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Lorenzetti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Lorenzetti" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Lorenzetti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marco Lorenzetti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marco Lorenzetti
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Marco Lorenzetti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marco Lorenzetti
Numéro de publication: HR02-1004467782, Registre du commerce Zurich, (20)
LOMARIS INVEST AG, in Uetikon am See, CHE-136.561.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994609).
Statutenänderung:
27.09.2018.
Firma neu:
Marzetti AG.
Sitz neu:
Otelfingen.
Domizil neu:
Dahlienweg 1, 8112 Otelfingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzetti, Marco, von Bedigliora, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uetikon am See].
Numéro de publication: HR02-1004467781, Registre du commerce Zurich, (20)
Lomaris AG, in Uetikon am See, CHE-205.666.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061331).
Statutenänderung:
27.09.2018.
Sitz neu:
Otelfingen.
Domizil neu:
Dahlienweg 1, 8112 Otelfingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzetti, Marco, von Bedigliora, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uetikon am See].
Numéro de publication: 2994609, Registre du commerce Zurich, (20)
LOMARIS INVEST AG, in Uetikon am See, CHE-136.561.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2015, Publ. 2355911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenzetti, Iris, österreichische Staatsangehörige, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzetti, Marco, von Bedigliora, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].