Kurt Lötscher
domicilié à Cham, de Flühli Mandats actifs: Wirtschaftskammer Schweiz-China Connecté à: Robert Wiest, Carole Béatrice Ramuz Isler, Beat Krähenmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Lötscher" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Lötscher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Lötscher" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Lötscher".
|
|
Kurt Lötscher
domicilié à Pfaffnau, de Pfaffnau Mandats actifs: Lötscher Baggerbetrieb GmbH Connecté à: Karin Lötscher-Ryser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Lötscher" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Lötscher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Lötscher" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Lötscher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kurt Lötscher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kurt Lötscher
Associations et fédérations
Autres travaux de construction
Associations et fédérations
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Kurt Lötscher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kurt Lötscher
Numéro de publication: HR02-1005781901, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung "Langmatt" Sidney und Jenny Brown, in Baden, CHE-106.314.584, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005480060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lötscher, Kurt, von Flühli, in Hünenberg See , Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Dominik, von Zeiningen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005300858, Registre du commerce Zurich, (20)
Wirtschaftskammer Schweiz-China, in Zürich, CHE-100.823.284, Verein (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104071).
Statutenänderung:
25.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Felix, von Diepflingen, in Horgen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil];
Chung, Chia-Hung, von Losone, in Bellinzona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dahinden-Zhou, Qing, von Entlebuch, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Härri, Kurt, von Birrwil, in Birrwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenmann, Beat, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lötscher, Kurt, von Flühli, in Cham, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramuz Isler, Carole, von Saint-Aubin (FR), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiest, Robert, von Langenthal, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Xin, Katherine, amerikanische Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaillard, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Carouge (GE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3849713, Registre du commerce Argovie, (400)
ABB Schweiz AG, in Baden, CHE-101.538.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3792041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutzli, Martin, von Bern und Zweisimmen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Kurt, von Flühli, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Thomas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulmer, Patrick Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Lossburg-Wittendorf (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassler, Markus, von Koblenz, in Leuggern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gächter, Michael, von Oberriet (SG), in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liebl, Wilhelm, von Lengnau (AG), in Lengnau (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.