Christian Loeffel
domicilié à Rüfenacht, de Worben Mandats actifs: Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft Connecté à: Nicole Brändle Schlegel, Roberto Bastino, Daniel Hofmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Loeffel" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Loeffel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Loeffel" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Loeffel".
|
|
Christian Loeffel
domicilié à Boudry, de Milvignes Mandats actifs: LOEFFEL & Cie Connecté à: Matthieu Loeffel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Loeffel" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Loeffel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Loeffel" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Loeffel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Loeffel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Loeffel
Exploiter des logements de vacances
Réparation et installation de machines et d’équipements
Exploiter des logements de vacances
Réparation et installation de machines et d’équipements
Personnes privées avec le nom Christian Loeffel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Loeffel
Numéro de publication: HR02-1004916052, Registre du commerce Berne, (36)
DV Bern AG, in Bern, CHE-107.361.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loeffel, Christian, von Worben, in Muri bei Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thöni, Patric, von Hasliberg, in Rüti b. Büren (Rüti bei Büren), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Bastian, von Aarwangen, in Münchringen (Jegenstorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6492788, Registre du commerce Berne, (36)
DV Bern AG, in Bern, CH-035.3.010.886-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, S. 4, Publ. 6033952).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loeffel, Christian, von Worben, in Muri bei Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinemann, Lucas, von Zürich, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5421430, Registre du commerce Berne, (36)
Ländli Weine GmbH, in Bremgarten bei Bern, CH-035.4.036.737-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2006, S. 3, Publ. 3655176). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Christian, von Müntschemier, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Rolf, von Gränichen, in Bremgarten bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].