Anthony Light
domicilié à Oberlunkhofen, de Bern Mandats actifs: Leitmark AG Connecté à: Katherine Deborah Light Murari Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anthony Light" à jour.Vous suivez maintenant "Anthony Light".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anthony Light" à jour.Vous suivez maintenant "Anthony Light".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anthony Light
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anthony Light
Services de publicité
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Anthony Light
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anthony Light
Numéro de publication: HR02-1005276661, Registre du commerce Argovie, (400)
Leitmark AG, in Oberlunkhofen, CHE-101.815.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2014, S.0, Publ. 1683739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murari, Federico, von Bern, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Light, Anthony, von Bern, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1683739, Registre du commerce Argovie, (400)
Leitmark AG, in Oberlunkhofen, CHE-101.815.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S. 2, Publ. 4892572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Light, Margaret, von Schinznach Dorf und Bern, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Light, Anthony, von Bern, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Light Murari, Katherine Deborah, von Bern, in Unterlunkhofen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Murari, Federico, von Bern, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4892572, Registre du commerce Argovie, (400)
Leitmark AG, in Oberlunkhofen, CH-400.3.009.693-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2007, S. 2, Publ. 4069034).
Statutenänderung:
06.11.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Küchler Treuhand AG, in Alpnach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Light, Anthony, von Bern, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.