Bruno Liebi
domicilié à Stüsslingen, de Seftigen Mandats actifs: Landbeck AG Aarau Connecté à: Corina Weibel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Liebi" à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Liebi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Liebi" à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Liebi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bruno Liebi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bruno Liebi
Production de produits de boulangerie
Production de produits de boulangerie
Personnes privées avec le nom Bruno Liebi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bruno Liebi
Numéro de publication: HR02-1004744863, Registre du commerce Zurich, (20)
Chäsegge Landbeck GmbH, bisher in Gretzenbach, CHE-114.004.246, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462354).
Statutenänderung:
10.10.2019.
Firma neu:
CupCakePop's GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Wannenstrasse 41, 8610 Uster.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern per Brief, Telefax oder E-Mail zuzustellen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landbeck AG Aarau (CH-400.3.009.364-4), in Aarau, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Liebi, Bruno, von Seftigen, in Stüsslingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Weibel, Corina, von Oensingen, in Stüsslingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig-Mannino, Renate, österreichische Staatsangehörige, in Uster, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6462354, Registre du commerce Soleure, (241)
Chäs-Egge Mauderli GmbH, in Gretzenbach, CH-241.4.007.167-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 21, Publ. 5162534).
Statutenänderung:
08.12.2011.
Firma neu:
Chäsegge Landbeck GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flak, Robert, von Ehrendingen, in Gretzenbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Mauderli, Susanna, von Stüsslingen und Trimbach, in Gretzenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landbeck AG Aarau (CH-400.3.009.364-4), in Aarau, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Liebi, Bruno, von Seftigen, in Stüsslingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Weibel, Corina, von Oensingen, in Stüsslingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1216936, Registre du commerce Argovie, (400)
Landbeck AG Aarau, in Aarau, Herstellung und Vertrieb von Bäckerei- und Konditoreiwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.1994, S. 4753).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liebi, Erwin, von Seftigen, in Aarau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stüsslingen, Präsident];
Liebi, Bruno, von Seftigen, in Stüsslingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liebi, Susanne, von Seftigen, in Aarau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stüsslingen].