Marcel Lehner
domicilié à Ebnat-Kappel, de Niederhelfenschwil Mandats actifs: Stiftung Ferienhaus Bos-cha Ebnat-Kappel Connecté à: Peter Josef Giger, Jonas Giezendanner, Sandra Steiner-Schmid et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Lehner" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Lehner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Lehner" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Lehner".
|
|
Marcel Lehner
domicilié à Dinhard, de Rorschacherberg Mandats actifs: Lehner-Batliner GmbH, PARKING PROPERTIES AG et plus Connecté à: Jris Lehner-Batliner, Thomas Lehner, Maik Georg Ott et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Lehner" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Lehner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Lehner" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Lehner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marcel Lehner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marcel Lehner
Exploiter des logements de vacances
Service concernant conseil aux entreprises
Autres services de transport
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploiter des logements de vacances
Service concernant conseil aux entreprises
Autres services de transport
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Marcel Lehner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marcel Lehner
Numéro de publication: HR02-1006063917, Registre du commerce Argovie, (400)
mp-tec ag, in Veltheim (AG), CHE-110.102.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Marcel, von Rorschacherberg, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005909354, Registre du commerce Zurich, (20)
Enercapta GmbH, in Winterthur, CHE-114.615.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, S.0, Publ. 3633213).
Firma neu:
Enercapta GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Marcel, von Rorschacherberg, in Dinhard, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polybloc AG (CHE-100.287.279), in Winterthur, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Polybloc AG (CH-020.3.920.376-5)];
Kuhlow, Stefan, von Weinfelden, in Märstetten, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005589998, Registre du commerce Zurich, (20)
PARKING PROPERTIES AG, in Winterthur, CHE-335.426.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruesch, Martin, von Oftringen, in Abtwil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitter, Mathias, von Widnau, in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Marcel, von Rorschacherberg, in Dinhard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehner, Thomas, von Rorschacherberg, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.