Jacqueline Laroche
domicilié à Genève, de Büren an der Aare Mandats actifs: Ideas For Biomedical Business Sàrl Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jacqueline Laroche" à jour.Vous suivez maintenant "Jacqueline Laroche".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jacqueline Laroche" à jour.Vous suivez maintenant "Jacqueline Laroche".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jacqueline Laroche
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jacqueline Laroche
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Jacqueline Laroche
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jacqueline Laroche
Numéro de publication: 6016844, Registre du commerce Valais, (626)
Ideas For Biomedical Business Sàrl, précédemment à Crassier, CH-660.0.816.002-4, société à responsabilité limitée (No. FOSC 110 du 10.06.2010, p. 23, Publ. 5669058).
Statuts originaires:
19.04.2002.
Modification des statuts:
20.12.2010.
Nouveau siège:
Savièse.
Nouvelle adresse:
c/o Jacqueline Laroche, Chemin de la forêt-Plane 63, Binii 329, 1965 Savièse.
Objet de l'entreprise:
toute activité se rapportant au domaine médical et biomédical;
commerce de matérial médical;
recherche, dépôt et exploitation de brevets;
conseils d'entreprises.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations:
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courrier électronique. Selon déclaration des gérants du 15 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte (comme précédemment).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jaquillard, Claude, de Rougemont, à Crassier, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00;
Perrin Jaquillard, Françoise, de Rougemont, à Crassier, associée, gérante et secrétaire, avec signature collective à deux, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Laroche, Jacqueline, de Büren an der Aare, à Savièse, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4889778, Registre du commerce Valais
RADI MEDICAL SYSTEMS SA, à Sion, CH-660.1.769.000-5, société anonyme (FOSC no 4 du 08.01.2008, p. 26, publ. 4275514).
Modification des statuts:
27.01.2009.
Nouvelle raison sociale:
RADI MEDICAL SYSTEMS SA en liquidation.
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.-- [précédemment: 1'000 actions de CHF 100.--, nominatives, liées selon statuts]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 27.01.2009.
Adresse de liquidation:
Fiduciaire Wira Concept Sàrl, Av. de la Gare 19, 1950 Sion.
Personne et signature radiée:
Laroche, Jacqueline, de Büren an der Aare, à Genève, adm. vice-présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Wira Concept Sàrl, à Sion (CH-626.4.011.754-8), liquidatrice, avec signature selon personnes inscrites au RC.
Numéro de publication: 4275514, Registre du commerce Valais
RADI MEDICAL SYSTEMS SA, précédem. à Thônex, CH-660.1.769.000-5, activités et services scientifiques, techniques, marketing et commerciaux en relation avec la recherche, le développement, la production, le marketing, la commercialisation et la vente de dispositifs médicaux, société anonyme (FOSC du 19.06.2001, p. 4578).
Modification des statuts:
20.12.2007.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Avenue Pratifori 3, 1950 Sion.
But:
activités et services scientifiques, techniques, marketing et commerciaux en relation avec la recherche, le développement, la production, le marketing, la commercialisation et la vente de dispositifs médicaux, pris dans leur sens le plus large.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
1'000 actions de CHF 100.--, nominatives, liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires :
lettre recommandée [comme précédemment].
Inscription ou modification de personnes:
Engström, Thomas, de Suède, à Uppsala, SWE, adm. président, avec signature individuelle [comme précédemment];
Laroche, Jacqueline, de Büren an der Aare, à Genève, adm. vice-présidente, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Caillat, Monique, de Meyrin, à Genève, adm. secrétaire, avec signature collective à deux [comme précédemment];
'Unifid SA', à Genève, réviseur [comme précédemment].