Anton Landolt
domicilié à Einsiedeln, de Näfels Mandats actifs: Landolt Anton eidg. dipl. Kaminfegermeister Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Landolt" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Landolt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Landolt" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Landolt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anton Landolt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anton Landolt
Nettoyage de bâtiments
Nettoyage de bâtiments
Personnes privées avec le nom Anton Landolt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anton Landolt
Numéro de publication: HR02-1004941586, Registre du commerce Lucerne, (100)
Aero-Club der Schweiz, in Luzern, CHE-105.802.496, Verein (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Anton, von Glarus Nord, in Glarus Süd, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobler, Cyrill, von Rüthi (SG), in Neuendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ribaux, Jean-Claude, von La Grande Béroche, in La Grande Béroche, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zellweger, Jean-Michel Harold, von Grandson, in Juriens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2067089, Registre du commerce Glaris, (160)
Flugplatzgenossenschaft airpark linth, in Glarus Nord, CHE-114.482.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7100880).
Firma neu:
Flugplatzgenossenschaft airpark linth in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.02.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Rhyner & Schmidt Rechtsanwälte, Bahnhof, 8750 Glarus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walt, Thomas, von Eichberg, in Lichtensteig, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schätti, Josef genannt Jos, von Galgenen, in Schwanden GL (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Daniel, von Glarus Nord, in Schwanden GL (Glarus Süd), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Anton, von Glarus Nord, in Haslen GL (Glarus Süd), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Ernst, von Gais, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüsch, Reto, von Glarus Nord, in Matt (Glarus Süd), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salandi, Rolf, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Stefan, von Glarus Nord, in Netstal (Glarus), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberurnen (Glarus Nord), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rhyner, Hansjürg, von Glarus Süd, in Glarus, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
UMBERG TREUHAND AG (CHE-106.897.051)[CH-160.3.003.084-6], in Glarus, Revisionsstelle [bisher: UMBERG TREUHAND AG (CH-160.3.003.084-6)].
Numéro de publication: 1667195, Registre du commerce Lucerne, (100)
Aero Club der Schweiz, in Luzern, CHE-105.802.496, Verein (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Felix, von Sarnen, in Knonau, Mitglied und Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Marc, genannt Marco, von Flühli und Schüpfheim, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Franz Xaver, von Boswil, in Safnern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhardt, Yves, von Zürich, in Bremgarten AG, Mitglied und Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stebler, Remo, von Nunningen, in Blauen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frieden, Hans Michael, von Rapperswil BE, in Steinmaur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Germann, Peter Dominik, von Wäldi, in Widen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Landolt, Anton, von Glarus Nord, in Glarus Süd, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maag, Werner, von Stadel, in Stadel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nicca, Walter Christopher, von Sufers, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Notter, Albert René, von Boswil, in Boswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rezzonico, Bruno Franco, von Chiasso, in Lugano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riva, Marco Quirino, von Lugano, in Uznach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Walter, von Zürich, in Maienfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schelling, Patrick Robert, von La Chaux-de-Fonds, in Le Vaud, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Andreas Bruno, von Mosnang, in Rebstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Van den Berg, René Pieter, von Elsau, in Sirnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Robert, Marc Stephan, von Läufelfingen, in Glarus Nord, mit Kollektivunterschrift zu zweien.