Mathilda Fredrika Cornelia Laas
domicilié à Oudtshoorn, de Afrique du Sud Mandats actifs: Trinity Wealth Advisory AG Connecté à: Miljenko Kolar, Satbinder Singh, Oliverio Machin Melian Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mathilda Fredrika Cornelia Laas" à jour.Vous suivez maintenant "Mathilda Fredrika Cornelia Laas".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mathilda Fredrika Cornelia Laas" à jour.Vous suivez maintenant "Mathilda Fredrika Cornelia Laas".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mathilda Fredrika Cornelia Laas
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mathilda Fredrika Cornelia Laas
Services pour les banques et instituts de crédit
Services pour les banques et instituts de crédit
Personnes privées avec le nom Mathilda Fredrika Cornelia Laas
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mathilda Fredrika Cornelia Laas
Numéro de publication: HR02-1005203018, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Trinity Innovations & Project Management AG, in Tecknau, CHE-114.536.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3838457).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leipert, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bruchsal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laas, Mathilda, südafrikanische Staatsangehörige, in Oudtshoorn (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hung, Shu-Ying, chinesische Staatsangehörige, in Hong Kong (HK), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kräutli, Dieter, von Winterthur, in Ormalingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thürnen].
Numéro de publication: HR02-1004755127, Registre du commerce Zurich, (20)
Trinity Wealth Management AG, in Rüti (ZH), CHE-101.908.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559549).
Statutenänderung:
22.10.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzi, Walter, von Wattenwil, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hung, Shu-Ying, taiwanische Staatsangehörige, in Hong Kong (CN), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolar, Miljenko, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Laas, Mathilda Fredrika Cornelia, südafrikanische Staatsangehörige, in Oudtshoorn (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Singh, Satbinder, britischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lampe, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Langendorf, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Chung, Hsin-Chen, taiwanischer Staatsangehöriger, in New Taipei City (TW), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Machin Melian, Oliverio, spanischer Staatsangehöriger, in Las Palmas de Gran Canaria (ES), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3832633, Registre du commerce Zurich, (20)
Trinity Wealth Management AG, in Zürich, CHE-101.908.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3780137).
Statutenänderung:
23.10.2017.
Sitz neu:
Rüti (ZH).
Domizil neu:
Walderstrasse 16a, 8630 Rüti ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laas, Mathilda Fredrika Cornelia, südafrikanische Staatsangehörige, in Oudtshoorn (ZA), Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Krämer, Ivo Michael, von Oberbüren, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Mathilda Fredrika Cornelia Laas oder Walter Künzi [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Künzi, Walter, von Wattenwil, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.