Werner Kurth-Roth
domicilié à Kirchberg, de Attiswil Mandats actifs: Werner Kurth AG, Automa GmbH Niederösch et plus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Kurth-Roth" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Kurth-Roth".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Kurth-Roth" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Kurth-Roth".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner Kurth-Roth
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner Kurth-Roth
Serrurerie, forge et atelier
Commerce de véhicules
Commerce et réparation des automobiles et motos
Serrurerie, forge et atelier
Commerce de véhicules
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Werner Kurth-Roth
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner Kurth-Roth
Numéro de publication: HR02-1005378973, Registre du commerce Berne, (36)
Werner Kurth AG, in Ersigen, CHE-112.633.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2611803).
Domizil neu:
Dorfstrasse 23, 3424 Niederösch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurth-Roth, Werner, von Attiswil, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2569803, Registre du commerce Berne, (36)
Work Lift GmbH, in Koppigen, CHE-112.162.957, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2009, Publ. 4918514).
Statutenänderung:
18.12.2015.
Firma neu:
Grogg Hebebühnen-Vermietung GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurth-Roth, Werner, von Attiswil, in Kirchberg BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Daniel, von Mühlethurnen, in Koppigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grogg, Christoph, von Mühlethurnen, in Aefligen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Koppigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grogg, Adrian, von Mühlethurnen, in Koppigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Elektro Grogg AG ( CHE-111.687.588), in Koppigen, Gesellschafterin, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Elektro Grogg AG ( CH-053.3.016.819-5)].
Numéro de publication: 6200750, Registre du commerce Berne, (36)
Werner Kurth AG, in Niederösch, CH-053.3.017.564-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2009, S. 5, Publ. 4818934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurth-Christen, Werner, von Attiswil, in Niederösch, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kurth-Christen, Margaretha, von Attiswil, in Niederösch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurth-Roth, Werner, von Attiswil, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].