Michel Kubli
domicilié à Walenstadt, de Walenstadt Mandats actifs: Immobiliengenossenschaft des Lebensmittelvereins Walenstadt, Swiss Construction Bauvisier GmbH Connecté à: Franz Hug, Josef Hartmann, Manuel Landolt Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Kubli" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Kubli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Kubli" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Kubli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michel Kubli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michel Kubli
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Michel Kubli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michel Kubli
Numéro de publication: HR02-1006011305, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Immobiliengenossenschaft des Lebensmittelvereins Walenstadt, in Walenstadt, CHE-103.897.907, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, S.0, Publ. 7019424).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 13, 8880 Walenstadt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Othmar, von Quarten, in Mols (Quarten), Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Michel, von Walenstadt, in Walenstadt, Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel Treuhand AG (CHE-107.297.899), in Walenstadt, Revisionsstelle [bisher: Schlegel Treuhand AG]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numéro de publication: HR02-1004553160, Registre du commerce Glaris, (160)
Swiss Construction Bauvisier GmbH, in Glarus Nord, CHE-105.283.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Manfred Walter, von Glarus Nord, in Amden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Landolt, Claudia, von Glarus Nord, in Amden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dacama Immobilien AG (CHE-472.271.818), in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Michel, von Walenstadt, in Walenstadt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Landolt, Manuel, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Swiss Construction Bauvisier GmbH (CHE-105.283.113), in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3633869, Registre du commerce Glaris, (160)
Swiss Construction Bauvisier GmbH, in Glarus Nord, CHE-105.283.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, Publ. 6272052).
Statutenänderung:
04.07.2017.
Zweck neu:
Erstellung von Bauvisieren sowie Ausführung von Arbeiten aller Art, vorwiegend in der Schweiz. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland eröffnen sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundstückeigentum erwerben, überbauen, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Manfred Walter, von Glarus Nord, in Amden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Landolt, Manfred, in Näfels (Glarus Nord), mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Kubli, Michel, von Walenstadt, in Walenstadt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Kubli, Michael, von Glarus, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Dacama Immobilien AG (CHE-472.271.818), in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Landolt, Claudia, von Glarus Nord, in Amden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Landolt-Schlittler, Claudia, in Näfels (Glarus Nord) und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Landolt, Manuel, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].