Kay Torsten Kröger
domicilié à St. Gallen, de Disentis/Mustér et St. Gallen Mandats actifs: Archibald AG, K&L Architekten AG Connecté à: Thomas Lehmann, Flurin Ghilardi, Johanna Deinet et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kay Torsten Kröger" à jour.Vous suivez maintenant "Kay Torsten Kröger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kay Torsten Kröger" à jour.Vous suivez maintenant "Kay Torsten Kröger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kay Torsten Kröger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kay Torsten Kröger
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Kay Torsten Kröger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kay Torsten Kröger
Numéro de publication: HR02-1005933004, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
K&L Architekten AG, in St. Gallen, CHE-105.120.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004551092).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Thomas, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Andwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kröger, Kay Torsten, von Disentis/Mustér, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Deinet, Johanna, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Ghilardi, Flurin, von Wattwil, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
FLT Fürstenland Treuhand GmbH (CHE-109.055.120), in Gossau SG, Revisionsstelle [bisher: FLT Fürstenland Treuhand GmbH (CH-320.4.049.930-3)]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numéro de publication: HR02-1005086041, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Archibald AG, bisher in Teufen (AR), CHE-474.799.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004958042).
Statutenänderung:
05.01.2021.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Obere Berneggstrasse 66, 9012 St. Gallen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laesser, Prof. Dr. Christian, von Wiliberg, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kröger, Kay Torsten, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lehmann, Thomas, von Andwil (SG), in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004551092, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
K&L Architekten AG, in St. Gallen, CHE-105.120.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, Publ. 5002888).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kröger, Kay Torsten, von Disentis/Mustér, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].