Niklas Kolster
domicilié à Jona, de Finlande Mandats actifs: Windsor Group AG Connecté à: Octavian-Razvan Corlade, Matthias Kraaz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Niklas Kolster" à jour.Vous suivez maintenant "Niklas Kolster".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Niklas Kolster" à jour.Vous suivez maintenant "Niklas Kolster".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Niklas Kolster
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Niklas Kolster
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Niklas Kolster
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Niklas Kolster
Numéro de publication: HR02-1005806293, Registre du commerce Zoug, (170)
Windsor Group AG, in Baar, CHE-258.781.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677797).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraaz, Matthias, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kolster, Niklas, finnischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005587191, Registre du commerce Zurich, (20)
Windsor Group GmbH, in Zürich, CHE-258.781.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347271).
Statutenänderung:
15.09.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.09.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 540'872.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 191'322.47 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Windsor Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Windsor Group SA) (Windsor Group Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Marken und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern sowie andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an Unternehmungen der gleichen Art beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 15.09.2022 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
[Die Mitteilungsbestimmung ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osaühing Windsor Group (11096368), in Tallinn (EE), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolster, Niklas, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Kraaz, Matthias, von Rapperswil-Jona, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Corlade, Octavian-Razvan, rumänischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005347271, Registre du commerce Zurich, (20)
Windsor Group GmbH, in Zürich, CHE-258.781.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308070).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolster, Niklas, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Corlade, Octavian-Razvan, rumänischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraaz, Matthias, von Rapperswil-Jona, in Singapur (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.