Gregori Kolb
domicilié à Unteriberg, de Herdern Mandats actifs: Kolb Bau GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gregori Kolb" à jour.Vous suivez maintenant "Gregori Kolb".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gregori Kolb" à jour.Vous suivez maintenant "Gregori Kolb".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gregori Kolb
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gregori Kolb
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Gregori Kolb
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gregori Kolb
Numéro de publication: HR02-1005848558, Registre du commerce Schwyz, (130)
Kolb Bau GmbH, in Einsiedeln, CHE-103.699.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004543940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolb, André, von Herdern, in Unteriberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolb, Gregori, von Herdern, in Unteriberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 3968581, Registre du commerce Schwyz, (130)
Kolb Bau GmbH, in Einsiedeln, CHE-103.699.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1709847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolb, Mickael, von Herdern, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolb, André, von Herdern, in Unteriberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kolb, Gregori, von Herdern, in Unteriberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1709847, Registre du commerce Schwyz, (130)
Jumbo Detektei GmbH, in Unteriberg, CHE-103.699.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6906512).
Statutenänderung:
05.09.2014.
Firma neu:
Kolb Bau GmbH.
Sitz neu:
Einsiedeln.
Domizil neu:
Rappenmööslistrasse 2, 8840 Einsiedeln.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erbringung von Bauleistungen aller Art im Hoch- und Tiefbau, Ausführung sämtlicher Bauarbeiten als Generalunternehmer oder Totalunternehmer. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie Wertschriften und gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwalten oder veräussern. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolb-Rouiller, Geneviève, von Herdern, in Unteriberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolb, André, von Herdern, in Unteriberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kolb, Gregori, von Herdern, in Unteriberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kolb, Mickael, von Herdern, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00.