Florence Gabrielle Koehn
domicilié à Pully, de L'Abbaye et Genève Mandats actifs: Leysin Big Air Bag Connecté à: Daniel Nikles, Grégoire Marguet, Jean-Marc Stanislas Udriot et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Florence Gabrielle Koehn" à jour.Vous suivez maintenant "Florence Gabrielle Koehn".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Florence Gabrielle Koehn" à jour.Vous suivez maintenant "Florence Gabrielle Koehn".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Florence Gabrielle Koehn
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Florence Gabrielle Koehn
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Florence Gabrielle Koehn
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Florence Gabrielle Koehn
Numéro de publication: HR02-1004638176, Registre du commerce Valais, (600)
Fondation NLZ - Centre national de performance Brigue-Glis, in Brig-Glis, CHE-113.741.520, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, S.0, Publ. 3168909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbriggen, Pirmin Dominik, von Saas Almagell, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koehn, Florence Gabrielle, von L'Abbaye, in Pully, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michlig, Bruno Rolf, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhalter, Claude Alain, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koehn, Frédéric Edouard, von Genève, in Pully, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
John, Andreas, von Mels, in Unterägeri, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2890755, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation Avenir Ski Suisse, bisher in Lausanne, CHE-112.098.905, Stiftung (vom 20.08.2014, Publ. 1672081).
Urkundenänderung:
21.03.2016.
Name neu:
Passion Schneesport.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Haus des Skisports, Worbstrasse 52, 3074 Muri b. Bern.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung und die Förderung des Ski- und Snowboardsports, insbesondere unter Jugendlichen im Bereich Breiten- und Leistungssport. Sie trägt dazu bei, das Interesse am Ski- und Schneesport zu wecken, fördert die körperliche und geistige Gesundheit und unterstützt die Grundsätze von Solidarität, Integration und Fairplay. Die Stiftung ist in der Schweiz tätig und hat keinen Erwerbszweck. Eine Fusion oder Vermögensübertragung kann nur mit einer anderen gemeinnützigen, steuerbefreiten Institution erfolgen.
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI). [Streichung der Bemerkung zur Befreiung von der Revisionspflicht infolge der geänderten Stiftungsurkunde und der Wahl einer Revisionsstelle] [gestrichen: Selon décision de l'autorité de surveillance du 8 juin 2010, la fondation est dispensée de désigner un organe de révision, conformément à l'article 83b, al. 2 CC.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Roland, von St. Niklaus, in Kappel am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossniklaus, Daniel, von Beatenberg, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koehn, Florence, von Genève, in Pully, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Urs, von Wohlenschwil, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Markus, von Untervaz, in Magglingen/Macolin (Evilard), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Paul Michael, von Riehen, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BGT SCHÖNENBERGER GROLIMUND AG (CHE-106.001.257), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle;
Hartweg, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Annalise, von Schangnau, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Urs, von Langnau im Emmental, in Oberwil-Lieli, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2716297, Registre du commerce Valais, (600)
Fondation NLZ - Centre national de performance Brigue-Glis, in Brig-Glis, CHE-113.741.520, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6568368).
Domizil neu:
c/o Kollegium Spiritus Sanctus, Kollegiumsplatz, 3900 Brig.
Organisation neu:
[Löschung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurwerra, Michael, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amherd, Viola, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaer, Jean-Michel, von Corcelles-Cormondrèche, in Corcelles NE (Corcelles-Cormondrèche), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koehn, Florence Gabrielle, von L'Abbaye, in Pully, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Koehn, Florence, von Le Lieu];
Zurbriggen, Pirmin Dominik, von Saas Almagell, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zurbriggen, Pirmin, von Saas Almagell];
Schmidt, Gerhard Heinrich, von Ernen, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ursprung, Louis, von Ueken, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gianoli, Valérie, von Saint-Imier, in Saint-Imier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michlig, Bruno Rolf, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.