Renseignements sur Annalise Gerber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Annalise Gerber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006135289, Registre du commerce Berne, (36)
Kübelialp AG, in Saanen, CHE-105.167.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, S.0, Publ. 1745373).
Domizil neu:
c/o Adrian Walker, Gsteigstrasse 127, 3783 Grund b. Gstaad.
Weitere Adressen:
c/o Adrian Walker, Postfach 46, 3778 Schönried [bisher: c/o Adrian Walker, Postfach 180, 3778 Schönried].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Daniel, von Saanen, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Samuel Peter, von Innertkirchen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Annalise, von Schangnau, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Adrian, von Saanen, in Grund b. Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schönried (Saanen), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kohler, Annette, von Meiringen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3762077, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG, in Muri bei Bern, CHE-340.045.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2960837).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Annalise, von Schangnau, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morandi, Christoph, von Capriasca, in Ersigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Diego, von Tamins, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2890755, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation Avenir Ski Suisse, bisher in Lausanne, CHE-112.098.905, Stiftung (vom 20.08.2014, Publ. 1672081).
Urkundenänderung:
21.03.2016.
Name neu:
Passion Schneesport.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Haus des Skisports, Worbstrasse 52, 3074 Muri b. Bern.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung und die Förderung des Ski- und Snowboardsports, insbesondere unter Jugendlichen im Bereich Breiten- und Leistungssport. Sie trägt dazu bei, das Interesse am Ski- und Schneesport zu wecken, fördert die körperliche und geistige Gesundheit und unterstützt die Grundsätze von Solidarität, Integration und Fairplay. Die Stiftung ist in der Schweiz tätig und hat keinen Erwerbszweck. Eine Fusion oder Vermögensübertragung kann nur mit einer anderen gemeinnützigen, steuerbefreiten Institution erfolgen.
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI). [Streichung der Bemerkung zur Befreiung von der Revisionspflicht infolge der geänderten Stiftungsurkunde und der Wahl einer Revisionsstelle] [gestrichen: Selon décision de l'autorité de surveillance du 8 juin 2010, la fondation est dispensée de désigner un organe de révision, conformément à l'article 83b, al. 2 CC.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Roland, von St. Niklaus, in Kappel am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossniklaus, Daniel, von Beatenberg, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koehn, Florence, von Genève, in Pully, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Urs, von Wohlenschwil, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Markus, von Untervaz, in Magglingen/Macolin (Evilard), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Paul Michael, von Riehen, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BGT SCHÖNENBERGER GROLIMUND AG (CHE-106.001.257), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle;
Hartweg, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Annalise, von Schangnau, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Urs, von Langnau im Emmental, in Oberwil-Lieli, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].