Peter Andreas Klopfenstein
domicilié à Adelboden, de St. Stephan Mandats actifs: Hotel Adler AG, Adelboden Connecté à: Peter Karl Geiger, Arlette von Allmen, Karin Fankhauser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Andreas Klopfenstein" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Andreas Klopfenstein".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Andreas Klopfenstein" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Andreas Klopfenstein".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Andreas Klopfenstein
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Andreas Klopfenstein
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Personnes privées avec le nom Peter Andreas Klopfenstein
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Andreas Klopfenstein
Numéro de publication: HR02-1005053087, Registre du commerce Berne, (36)
Hotel Adler AG, Adelboden, in Adelboden, CHE-107.281.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RZ TREUHAND Pascal Chevalier (CHE-102.299.767), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Heinz, von Adelboden, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hari, Markus, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klopfenstein, Peter Andreas, von St. Stephan, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spiess, Andreas, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Deschwanden, Gaudenz, von Kerns, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loretan, Lothar, von Leukerbad, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CHE-105.128.398), in Thalwil, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1135521, Registre du commerce Berne, (36)
Hotel Adler AG, Adelboden, in Adelboden, CH-092.3.006.348-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 6, Publ. 5715178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oester, Hanspeter, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klopfenstein, Peter Andreas, von St. Stephan, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Klopfenstein-Reusser, Peter, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 1061465, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma Photo Klopfenstein AG, in Adelboden, CH-092.7.005.053-5, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647762).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Firma Photo Klopfenstein AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 17.07.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenbach, Lukas, von Adelboden, in Adelboden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klopfenstein, Peter, von St. Stephan, in Adelboden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klopfenstein, Stefan, von St. Stephan, in Adelboden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].