Regula Kläusler Lüscher
domicilié à Herznach, de Densbüren et Herznach-Ueken Mandats actifs: Gnossi AG Herznach, KL-Consulting, Regula Kläusler Lüscher Connecté à: Michel Deiss, Ernst Ackle, Brigitte Gass Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Regula Kläusler Lüscher" à jour.Vous suivez maintenant "Regula Kläusler Lüscher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Regula Kläusler Lüscher" à jour.Vous suivez maintenant "Regula Kläusler Lüscher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Regula Kläusler Lüscher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Regula Kläusler Lüscher
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Regula Kläusler Lüscher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Regula Kläusler Lüscher
Numéro de publication: HR02-1005664808, Registre du commerce Argovie, (400)
KL-Consulting, Regula Kläusler Lüscher, in Herznach, CHE-114.262.179, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005531216).
Sitz neu:
Herznach-Ueken. [Gemeindefusion vom 01.01.2023].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläusler Lüscher, Regula, von Herznach-Ueken, in Herznach-Ueken, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Herznach, in Herznach].
Numéro de publication: HR02-1005663615, Registre du commerce Argovie, (400)
Gnossi AG Herznach, in Herznach, CHE-103.367.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004958128).
Sitz neu:
Herznach-Ueken. [Gemeindefusion vom 01.01.2023].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläusler Lüscher, Regula, von Herznach-Ueken, in Herznach-Ueken, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Herznach, in Herznach];
Gass, Brigitte, von Rothenfluh, in Herznach-Ueken, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herznach];
Deiss, Michel, von Herznach-Ueken, in Herznach-Ueken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ueken, in Herznach];
Ackle, Ernst, von Herznach-Ueken, in Herznach-Ueken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ueken, in Herznach].
Numéro de publication: HR02-1004701643, Registre du commerce Argovie, (400)
Gnossi AG Herznach, in Herznach, CHE-103.367.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4328729).
Domizil neu:
c/o Regula Kläusler, Burghaldenstrasse 1, 5027 Herznach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Oskar, von Herznach, in Herznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläusler Lüscher, Regula, von Herznach, in Herznach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deiss, Michel, von Ueken, in Herznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.