Ivo Kernen
domicilié à Port, de Reutigen Mandats actifs: Grün-Kern Gärten GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivo Kernen" à jour.Vous suivez maintenant "Ivo Kernen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivo Kernen" à jour.Vous suivez maintenant "Ivo Kernen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ivo Kernen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ivo Kernen
Jardinage et aménagements paysagers
Jardinage et aménagements paysagers
Personnes privées avec le nom Ivo Kernen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ivo Kernen
Numéro de publication: HR02-1005603188, Registre du commerce Berne, (36)
todo verde project GmbH, in Sutz-Lattrigen, CHE-160.329.970, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354943).
Statutenänderung:
02.11.2022.
Sitz neu:
Nidau.
Domizil neu:
Dr.-Schneider-Strasse 2, 2560 Nidau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernen, Ivo, von Reutigen, in Port, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Lars, von Brüttelen, in Ipsach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005602202, Registre du commerce Berne, (36)
TODO VERDE Gartendesign GmbH, in Ipsach, CHE-113.558.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2008, S.5, Publ. 4712710).
Statutenänderung:
02.11.2022.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Gartenbau und Landschaftsgestaltung. Weiter bezweckt die Gesellschaft auch den Handel mit Werkzeugen, Zubehör und Waren aller Art, die mit dem Hauptzweck einen Zusammenhang aufweisen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter sowohl Grundstücke erwerben und renovieren, als auch verwalten sowie Wertschriften kaufen und verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 03.04.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 03.04.2007 von Ivo Kernen, in Nidau, und Lars Schumacher, in Biel/Bienne, Gartengeräte, Notebooks und einen Lieferwagen Mazda zum Preis von CHF 14'000.--, wovon CHF 14'000.-- an das Stammkapital angerechnet werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernen, Ivo, von Reutigen, in Nidau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Lars, von Brüttelen, in Ipsach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Biel/Bienne, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005595455, Registre du commerce Berne, (36)
Grün-Kern Gärten GmbH, in Port, CHE-494.238.798, Mattenstrasse 5, 2562 Port, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.10.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich des Gartenunterhaltes sowie der Pflege und des Gartenbaus. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 24.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kernen, Ivo, von Reutigen, in Port, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.