Astrit Kelmendi
domicilié à Neuchâtel, de Kosovo Mandats actifs: A+M Immo SA, Esprit d'ici Sàrl Connecté à: Michel Rollier, Sylvie Lydie Roth Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Astrit Kelmendi" à jour.Vous suivez maintenant "Astrit Kelmendi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Astrit Kelmendi" à jour.Vous suivez maintenant "Astrit Kelmendi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Astrit Kelmendi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Astrit Kelmendi
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Astrit Kelmendi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Astrit Kelmendi
Numéro de publication: 7165346, Registre du commerce Schwyz, (130)
Renova-Plan GmbH, bisher in Glarus Nord, CH-160.4.003.934-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, S. 0, Publ. 6225480).
Gründungsstatuten:
18.04.2001.
Statutenänderung:
18.04.2013.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Durchführung von baugewerblichen Renovations- und Unterhaltsarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, Telefax oder E-mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelmendi, Deme, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Kelmendi, Astrit, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kelmendi-Huruglica, Ganimete, kosovarische Staatsangehörige, in Glarus Nord, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kelmendi, Gani, kosovarischer Staatsangehöriger, in Glarus Nord, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 6225480, Registre du commerce Glaris, (160)
Renova-Plan GmbH, in Mollis, CH-160.4.003.934-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2010, S. 11, Publ. 5740920).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kelmendi, Astrit, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Mollis];
Kelmendi, Deme, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Mollis].