Marco Helmut Kechele
domicilié à Wil, de Allemagne Mandats actifs: Cicor Technologies Ltd., Cicor Management AG Connecté à: Denise Koopmans, Peter Neumann, Konstantin Ryzhkov et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Helmut Kechele" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Helmut Kechele".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Helmut Kechele" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Helmut Kechele".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marco Helmut Kechele
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marco Helmut Kechele
Exploitation des sociétés de participation
Gestion d’entreprise et administration
Exploitation des sociétés de participation
Gestion d’entreprise et administration
Personnes privées avec le nom Marco Helmut Kechele
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marco Helmut Kechele
Numéro de publication: HR02-1005955097, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 10'783 vom 02.10.2023 Cicor Management AG, in Wil (SG), CHE-112.608.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005853482).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kechele, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Keuchele, Marco].
Numéro de publication: HR02-1005596491, Registre du commerce Lucerne, (100)
Beyond Gravity Schweiz AG, in Emmen, CHE-105.983.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Felix, von Aadorf, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kechele, Marco Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quabba, Angelo Roberto, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Arena, Sebastiano, genannt Sebastian, von Regensdorf, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Artner, Achim, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfers, Claus Holger, genannt Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4102559, Registre du commerce Lucerne, (100)
RUAG Schweiz AG, in Emmen, CHE-105.983.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hägi, Thomas, von Zürich, in Ottenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Dominik Swen, von Eriz, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höjer, Torvald Henrik Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Kechele, Marco Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomi, Marco, von Landiswil, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Balz Markus, von Beinwil (Freiamt), in Inwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.